Reports for Christoph Holdener
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christoph Holdener
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006096848, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
IMMO KISTLER AG, in Altendorf, CHE-154.546.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2011, S.13, Publ. 6040182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kistler, Franz, von Reichenburg, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Christoph, von Schwyz, in Wangen (SZ), mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005529990, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Steinform Kistler AG Natursteinwerk, in Reichenburg, CHE-106.465.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851983).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener, Gabriela, von Schwyz, in Wangen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Holdener, Christoph, von Schwyz, in Wangen SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kistler, Hermann Josef, von Reichenburg, in Schübelbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramvall, Erik Mikael, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holliger, Peter, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kistler, Franz, von Reichenburg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Stauber, Thomas, von Meilen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2966007, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Steinform Kistler AG Natursteinwerk, in Reichenburg, CHE-106.465.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, Publ. 1658303).
Statutenänderung:
14.07.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bearbeitung von sowie den Handel mit Natur- und Kunststeinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Uebernahme von A + P der bisherigen EF 'Franz Kistler, Natursteine', in Bilten;
Uebernahmepreis Fr. 200'834.45;
Anrechnung Fr. 98'000.-].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kistler, Franz, von Reichenburg, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Holdener, Gabriela, von Schwyz, in Wangen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kistler, Hermann Josef, von Reichenburg, in Schübelbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holdener, Christoph, von Schwyz, in Wangen SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.