Reports for Christian Hohle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Hohle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004768419, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Norske Skog (Schweiz) AG, bisher in Zollikon, CHE-107.903.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1129791).
Statutenänderung:
01.10.2019.
Sitz neu:
Münsterlingen.
Domizil neu:
Im Seegarte 18, 8597 Landschlacht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wood, Rober, britischer Staatsangehöriger, in Bellshill (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stirling (UK) (GB)];
Hohle, Christian, von Zürich, in Landschlacht (Münsterlingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publication number: 1555007, Commercial Registry Office Zug, (170)
Norske Skog Holdings (Schweiz) AG, in Zug, CHE-101.337.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 29, Publ. 4555106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohle, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clasen, Jan-Hinrich, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollie, Rune, amerikanischer Staatsangehöriger, in Baerums Verk (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6691772, Commercial Registry Office Zug, (170)
Norske Skog Forests Holdings AG, in Zug, CH-170.3.024.623-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 29, Publ. 4555018).
Statutenänderung:
15.05.2012.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, falls die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohle, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clasen, Jan-Hinrich, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röneid, Audun, norwegischer Staatsangehöriger, in Asker (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zandjani, Thomas, norwegischer Staatsangehöriger, in Asker (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].