Reports for Daniel Hofstetter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Hofstetter
Newest SOGC notifications: Daniel Hofstetter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6570998, Commercial Registry Office Zurich, (20)
calculat GmbH, in Pfäffikon, CH-020.4.046.941-3, Russikerstrasse 11, 8330 Pfäffikon ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen auf dem Gebiete des Rechnungswesens, Treuhandgeschäftes, Unternehmensberatungen und -organisation sowie Steuern und Erbrecht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hofstetter, Daniel, von Benken SG, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6232326, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oegerli/Kissling Treuhand AG, in Dietlikon, CH-020.3.919.036-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2008, S. 21, Publ. 4291826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Daniel, von Benken SG, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Publication number: 5825166, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Confianza GmbH, in Dietlikon, CH-020.4.000.298-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S. 28, Publ. 5669694). Gemäss Erklärung vom 31.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Daniel, von Benken SG, in Pfäffikon, mit Kollektivproukra zu zweien nur mit einem Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turra, Andreas Giovanni, von Zürich, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, André, von Obersiggenthal, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.