Reports for Ursula Hofmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ursula Hofmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1212705, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LMK Lehrmittel GmbH, in Kleinandelfingen, CH-020.4.028.749-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S. 37, Publ. 5403886).
Statutenänderung:
15.11.2013.
Stammkapital neu:
CHF 156'000.00 [bisher: CHF 132'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reimann, Hansruedi, von Zürich, in Wetzikon ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Werz, Albert, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Hofmann, Ursula, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegi, Peter, von Malters, in Mettmenstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Solèr, Marcel, von Lumnezia, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Lüthi, Felix, von Lauperswil, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Gabele, Heiner, von Bubikon, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Graf, Andreas, von St. Gallen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Köppen, Enno, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5403886, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LMK Lehrmittel GmbH, in Kleinandelfingen, CH-020.4.028.749-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2009, S. 20, Publ. 5252874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Hansruedi, von Langnau im Emmental, in Schwyz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Açil, Semih, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff, Vital, von Breil/Brigels, in Kreuzlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher:in Speicher];
Hofmann, Ursula, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Meier, André, von Seengen, in Lenzburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Schenk, Silvian, von Uerkheim, in Windisch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher:in Küttigen];
Deola, Beat, von Schlossrued, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Agustoni Partner AG, in W i n t e r t h u r, Projektierung, Bauplanung, Bauausführung, Bauberatung und Bauleitung im Hochbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.1996, S. 7491).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agustoni, Renate, von Winterthur, in Hagenbuch, mit Einzelunterschrift;
Hofmann, Ursula, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Martin, von Homberg, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiscon Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Meier, Bucher & Partner AG Steuerberatung, Unternehmensberatung, Revision, in Zürich].