Reports for Christian Hofmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Hofmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005948229, Commercial Registry Office Zurich, (20)
F. Preisig AG, Bauingenieure und Planer, in Zürich, CHE-109.617.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005800841).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Reto, von Hallau, in Greifensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schurter, Andreas, von Buch am Irchel, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Heinrich Leo, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Hofer, Jeannine Saskia, von Rothrist, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Markus, von Freienstein-Teufen, in Dachsen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tomasi, Andreas Gustav, von Eschenbach (SG), in Brione sopra Minusio, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Birrwil];
Bänninger, Martin, von Embrach, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etter, Martin, von Menzingen, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005536282, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland DVZO, in Bauma, CHE-104.143.432, Verein (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2022, Publ. 1005441540).
Statutenänderung:
28.04.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Stefan, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nipkow, Kim Valentin, von Stäfa, in Bergdietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollmann, Michael Peter, von Derendingen, in Sattel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grötzebauch, Steve, deutscher Staatsangehöriger, in Olten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurt, Andreas, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loosli, Hermann, von Wyssachen, in Dürnten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Philipp, von Schöfflisdorf, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlatter, Christian, von Otelfingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlieren].
Publication number: HR02-1005441540, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland DVZO, in Bauma, CHE-104.143.432, Verein (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639342).
Statutenänderung:
12.06.2020. 09.02.2022.
Zweck neu:
Der Verein setzt sich zum Ziel, historische Lokomotiven und Wagen sowie die Bahnstrecke Bauma-Hinwil betriebsfähig zu erhalten. Der Verein betreibt damit einen nicht gewinnorientierten Bahnbetrieb mit öffentlichen Fahrten und Extrafahrten in passendem historischem Umfeld im Zürcher Oberland mit Nebengeschäften wie Speisewagen und Souvenirverkauf. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leemann, Hans-Ulrich, von Zürich, in Maur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauswirth, Jürg, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutschmann, Daniel, von Dietlikon, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Stefan, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nipkow, Kim Valentin, von Stäfa, in Bergdietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollmann, Michael Peter, von Derendingen, in Sattel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grötzebauch, Steve, deutscher Staatsangehöriger, in Olten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurt, Andreas, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Philipp, von Schöfflisdorf, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.