Reports for Peter Hoffmann
Mandates
Results for the name Peter Hoffmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Hoffmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006029870, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ZMBC Immobilienmanagement GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-415.916.944, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2024, Publ. 1005958263).
Firma neu:
ZMBC Immobilienmanagement GmbH. Mit Verfügung vom 29.04.2024 hat das Bezirksgericht Zürich sein Urteil vom 04.01.2024, mit dem die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 819 i.V.m. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet wurde, aufgehoben. [bisher: Mit Urteil vom 04.01.2024 hat das Bezirksgericht Zürich die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 819 i.V.m. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Iserlohn (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Gruosso, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Turbenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005981885, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ZMBC AG in Liquidation, in Zürich, CHE-191.234.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2024, Publ. 1005959437).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Iserlohn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vasco, Cristian, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005841461, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ZMBC AG, in Zürich, CHE-191.234.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004747938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuster, Clemens Maria, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Iserlohn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].