Reports for Andreas Hoffmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Hoffmann
Newest SOGC notifications: Andreas Hoffmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005515304, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gold & Silber Bodensee GmbH, in Oberriet (SG), CHE-411.531.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, S.0, Publ. 3497307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasel, Reinhard, von St. Antoni und Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ronco sopra Ascona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Daisendorf (DE)];
Mittelmann, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Ronco sopra Ascona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Daisendorf (DE), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005499644, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gold & Silber Schweiz AG, in Oberriet (SG), CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann, Volker, von Zürich, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fasel, Reinhard, von Oberriet (SG), in Kriessern (Oberriet (SG)), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ronco sopra Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hoffmann, Andreas Kurt, in Daisendorf (DE)];
Mittelmann, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Ronco sopra Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Daisendorf (DE)].
Publication number: HR02-1004706696, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644356). Die mit superprovisorischer Verfügung vom 09.03.2019 und provisorischer Verfügung vom 07.05.2019 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA angeordneten vorsorglichen Massnahmen wurden gemäss Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 13.08.2019 aufgehoben. [bisher: Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit superprovisorischer Verfügung vom 19. März 2019 Rechtsanwalt Thomas Leder, Bellerive Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 7, 8008 Zürich, als Untersuchungsbeauftragten eingesetzt. Der Untersuchungsbeauftragte wird ermächtigt, anstelle der Organe für die Gesellschaft allein zu handeln. Er vertritt die Gesellschaft mit Einzelunterschrift. Den bisherigen Organen wird untersagt, ohne Zustimmung des Untersuchungsbeauftragten weitere Rechtshandlungen vorzunehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leder, Thomas, von Holderbank (AG), in Zürich, Untersuchungsbeauftragter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Andreas Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Daisendorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mittelmann, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Daisendorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].