Reports for Anna Barbara Hofer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anna Barbara Hofer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005612702, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bureau Safrane GmbH, in Utzenstorf, CHE-108.708.103, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S.4, Publ. 5603724).
Firma neu:
Bureau Safrane GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Anna Barbara, von Thörigen, in Utzenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 260 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004852985, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Schloss Landshut, in Utzenstorf, CHE-107.865.527, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedmer, Karen Ruth, von Lützelflüh, in Burgdorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Anna Barbara, von Thörigen, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stürchler-Jöhr, Christina, von Büren (SO), in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Rolf, von Diessbach bei Büren, in Wilderswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thormann, Georg, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili-Rigert, Isabella Klara, von Luzern, in Bern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Beck, Regula, von Bern, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Christine, von Rumendingen, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flühmann, Michael, von Brienzwiler, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hügi, Michael, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hüssy, Annelies, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenbühl, Rolf, von Zäziwil, in Affoltern im Emmental, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3494787, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Schloss Landshut, in Utzenstorf, CHE-107.865.527, Stiftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2876773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Althaus, Rosemarie, von Lauperswil, in Detligen (Radelfingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Anna Barbara, von Thörigen, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meili-Rigert, Isabella Klara, von Luzern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiedmer, Karen Ruth, von Lützelflüh, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.