Reports for Nils Gustaf Hjalmar Högstedt
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Nils Gustaf Hjalmar Högstedt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005800938, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tribus Capital Partners AG, in Zürich, CHE-226.951.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575647).
Firma neu:
Tribus Capital Partners AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Tribus Capital Partners SA en liquidation) (Tribus Capital Partners Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.07.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehn, Erik Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haitz, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Högstedt, Nils Gustaf Hjalmar, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macklin, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slatteby, Lars Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonderer, Sascha , von Pfäfers, in Zizers, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005190066, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tribus Capital Partners AG, in Zürich, CHE-226.951.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, S.0, Publ. 2081115).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehn, Erik Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Högstedt, Nils Gustaf Hjalmar, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Macklin, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil].
Publication number: 1743523, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tribus Capital Partners AG, in Zürich, CHE-226.951.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1539531).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högstedt, Nils Gustaf Hjalmar, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].