Reports for Roland Hodel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Hodel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4741346, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Miné Meyer Elektro AG, in Luzern, CH-100.3.008.508-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2008, S. 10, Publ. 4639868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Roland, von Zell LU, in Kriens, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Stefan, von Luzern, in Emmen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Publication number: 3722438, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Miné Meyer elektrotechnische Unternehmungen AG, in Luzern, CH-100.3.008.508-3, Betrieb einer elektrotechnischen Unternehmung, insbesondere Planung, Verkauf, Vermietung, Installation, Unterhalt und Ersatz von Anlagen und Installationen im Bereich der Energieerzeugung,... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2006, S. 11, Publ. 3269062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emch, Daniel, von Lüterswil-Gächliwil, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Andreas, von Pratteln, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roduner, Beat, von Sennwald, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Roland, von Zell LU, in Kriens, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publication number: 3608818, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Elektro QS GmbH, in Kriens, CH-100.4.026.157-7, Durchführung von Installationskontrollen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2004, S. 8, Publ. 2412074).
Statutenänderung:
3.10.2006.
Zweck neu:
Durchführung von Installationskontrollen;
Prüfung für die Ausstellung von Sicherheitsnachweisen;
allgemeine Energieberatung;
Tätigkeiten im Gebäudeunterhalt;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten, Lizenzen aller Art und Grundeigentum. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus, Yvonne, von Neuenegg, in Kriens, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Hodel, Roland, von Zell LU, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maréchaux, Ernst, von Le Flon und Luzern, in Stansstad, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: von Porsel, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Häfliger, Peter, von Triengen, in Menznau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.