Reports for Yvonne Freiburghaus
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yvonne Freiburghaus
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3608818, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Elektro QS GmbH, in Kriens, CH-100.4.026.157-7, Durchführung von Installationskontrollen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2004, S. 8, Publ. 2412074).
Statutenänderung:
3.10.2006.
Zweck neu:
Durchführung von Installationskontrollen;
Prüfung für die Ausstellung von Sicherheitsnachweisen;
allgemeine Energieberatung;
Tätigkeiten im Gebäudeunterhalt;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten, Lizenzen aller Art und Grundeigentum. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus, Yvonne, von Neuenegg, in Kriens, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Hodel, Roland, von Zell LU, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maréchaux, Ernst, von Le Flon und Luzern, in Stansstad, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: von Porsel, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Häfliger, Peter, von Triengen, in Menznau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3251322, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bonetti Elektro AG, in Meggen, CH-100.3.004.775-6, Führung einer Elektroinstallationsfirma, insbesondere Projektierung und Installation von Stark- und Schwachstromanlagen sowie von Telefonanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2001, S. 6111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus, Yvonne, von Neuenegg, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BDO Visura, in Stans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maréchaux, Ernst, von Luzern und Le Flon, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Luzern und Porsel, Präsident];
Bachmann, Franz, von Werthenstein, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Styger, Marco, von Steinerberg, in Seewen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle.
Publication number: 3251374, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Maréchaux Holding AG, in Kriens, CH-100.3.027.065-0, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an den zur Maréchaux Gruppe gehörenden Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 19.06.2003, S. 8, Publ. 1042424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus, Yvonne, von Neuenegg, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maréchaux, Ernst, von Le Flon und Luzern, in Stansstad, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Porsel und Luzern];
Bachmann, Franz, von Werthenstein, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.