Reports for Alexander Dan Hodel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Dan Hodel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005953232, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Compashion AG, in Zürich, CHE-109.548.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kengelbacher, Hildegard, von Gommiswald, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Michèle Alexandra, von Luzern, in Villmergen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Alejandra Beatriz, von Luzern, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Alexander Dan, von Luzern, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005925088, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Acam Holding AG, in Maur, CHE-102.200.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004661939).
Statutenänderung:
15.12.2023.
Firma neu:
Acam Holding AG in Liquidation.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Steinacherstrasse 86, 8308 Illnau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Alexander, von Luzern, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hodel, Carina Germaine, von Luzern und Hüntwangen, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Hodel, Michèle Alexandra, von Luzern und Hüntwangen, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Hodel-Argyropoulos, Alejandra Beatriz, von Luzern und Hüntwangen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hüntwangen].
Publication number: HR02-1004662067, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Supratex AG, in Hüntwangen, CHE-106.457.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2018, Publ. 1004476319).
Statutenänderung:
23.05.2019.
Firma neu:
Supratex AG in Liquidation.
Sitz neu:
Maur.
Domizil neu:
c/o Alexander Hodel, Wassbergstrasse 7, 8127 Forch.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Alexander, von Luzern und Hüntwangen, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hüntwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].