Reports for Silvia Hochuli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvia Hochuli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005945426, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hope-Modellbau AG, in Schöftland, CHE-105.778.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005526220).
Firma neu:
Hope-Modellbau AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.01.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochuli, Philipp, von Schöftland, in Schöftland, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Silvia, von Schöftland, in Schöftland, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mumenthaler, Sonja, von Schöftland, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochuli, Peter, von Schöftland, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005394521, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hochuli Projekte GmbH, in Schlossrued, CHE-444.790.154, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochuli, Silvia, von Reitnau, in Schöftland, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochuli, Martin, von Reitnau, in Schöftland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Felber, Dominik, von Büron, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Roger, von Schlossrued, in Schlossrued, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg , Roland, von Trub, in Tavannes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005394522, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hochuli Schlossrued AG, in Schlossrued, CHE-109.080.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005161216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochuli, Silvia, von Reitnau, in Schöftland, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochuli, Martin, von Reitnau, in Schöftland, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zaugg , Roland, von Trub, in Tavannes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felber, Dominik, von Büron, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien.