Reports for Marco Hobi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marco Hobi
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco Hobi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005141123, Commercial Registry Office Graubünden
Hobi & Co. Schlosserei AG, in Klosters-Serneus, CHE-105.586.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, S.0, Publ. 2059897).
Sitz neu:
Klosters. [Anpassung des Sitzes und der Personenangaben infolge Namensänderung der Gemeinde].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Hans Peter, von Vilters-Wangs, in Klosters, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Klosters-Serneus];
Hobi, Marco, von Vilters-Wangs, in Klosters, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Klosters-Serneus].
Publication number: 2816575, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Lizi Immobilien AG, in Klosters-Serneus, CHE-103.591.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2010, S. 10, Publ. 5487304).
Domizil neu:
Doggilochstrasse 128B, 7250 Klosters.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobi, Marco, von Vilters-Wangs, in Klosters (Klosters-Serneus), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hobi, Hans Peter, von Vilters-Wangs, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi-Branger, Emil, von Vilters-Wangs, in Klosters (Klosters-Serneus), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hobi-Branger, Ursina, von Davos, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5487304, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Lizi Immobilien AG, in Klosters-Serneus, CH-350.3.006.214-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 22.08.1997, S. 6125).
Statutenänderung:
19.01.2010.
Domizil neu:
c/o Marco Hobi, Töntschiweg 3, 7250 Klosters.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung vom 26.06.1997 gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.06.1997 und Übernahmebilanz per 01.01.1997 von Herrn Emil Hobi, in Klosters Gde. Klosters-Serneus, die Parzelle Nr. 4473 in der Aeuja, Klosters, einschliesslich der sich im Bau befindlichen Liegenschaft darauf, im Wert von CHF 1'860'545.-- sowie Verbindlichkeiten im Totalbetrag von CHF 1'584'468.80 zum Preis von CHF 276'076.20, wofür 500 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben und CHF 26'076.20 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 19.01.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobi-Florin, Emil, von Vilters-Wangs, in Klosters (Klosters-Serneus), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hobi-Florin, Katharina, von Vilters-Wangs, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Luginbühl, Heinz A., von Rubigen, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahel, Françoise, von Zell ZH, in Klosters (Klosters-Serneus), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Marco, von Vilters-Wangs, in Klosters (Klosters-Serneus), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hobi, Hans Peter, von Vilters-Wangs, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hobi-Branger, Emil, von Vilters-Wangs, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.