Reports for Gregor Vinzenz Hirsiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Gregor Vinzenz Hirsiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005876104, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Sauber und Spinnenfrei GmbH, in Arth, CHE-331.472.046, Quellenweg 34b, 6410 Goldau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Reinigung von Fassaden, die Behandlung von Fassaden gegen Spinnen, den Gebäudeunterhalt und Dachdeckerarbeiten. Die Gesellschaft kann alle mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 26.10.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hirsiger, Gregor, von Pfaffnau, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Haller, Raphael , von Reinach (AG), in Muri (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005843470, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
7 invest ag, in Triengen, CHE-270.970.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsiger, Gregor, von Pfaffnau, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: HR02-1005739219, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gregor Hirsiger GmbH, in Meggen, CHE-108.571.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, S.0, Publ. 6981778).
Statutenänderung:
26.04.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Wartung, den Unterhalt und die Installation von wärmetechnischen Anlagen;
die Vermietung von Personal an Dritte sowie die Anbietung von Dienstleistungen wie Feuerschau, Feuerungskontrolle an interessierte Kreise. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsiger, Gregor, von Pfaffnau, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Hirsiger, Heidi, von Pfaffnau, in Meggen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].