Reports for Werner Hiltebrand
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Werner Hiltebrand
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Hiltebrand
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005233225, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elcar AG, in Hombrechtikon, CHE-106.983.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2009, S.25, Publ. 4939368).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltebrand, Werner, von Bülach, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hiltebrand, Markus, von Bülach, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltebrand, Ralf, von Bülach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle [bisher: Tria Revisions AG, in Zürich].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
GT-Industrie Electronic AG, in H o m b r e c h t i k o n, Handel mit elektrotechnischen Komponenten für die Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.1994, S. 7159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltebrand, Werner, von Bülach, in Hombrechtikon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candinas, Felix, von Sumvitg, in Cham, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Somvix, Präsident].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
GT-Electronic Zofingen AG, bisher in Zofingen, Handel mit elektrotechnischen Komponenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.19 vom 29.1.1991, S.399).
Statutenänderung:
14.12.1994.
Firma neu:
GT-Industrie Electronic AG.
Sitz neu:
Hombrechtikon.
Domizil neu:
Talstrasse, 8634 Hombrechtikon.
Zweck neu:
Handel mit elektrotechnischen Komponenten für die Industrie, u.a. mit Transformatoren;
kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an andern Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güntert, Peter, von Mumpf, in Wikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candinas, Felix, von Somvix, in Cham, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Hiltebrand, Werner, von Bülach, in Hombrechtikon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Turicum Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.