Reports for Werner Hiltebrand
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Werner Hiltebrand
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Hiltebrand
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005041051, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ista swiss ag, in Oftringen, CHE-107.112.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004778331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltebrand, Werner, von Winkel, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Thomas, von Schinznach, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004699567, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
POLI-FILM (Schweiz) AG, in Freienbach, CHE-108.056.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, S.0, Publ. 2680467).
Firma neu:
POLI-FILM (Schweiz) AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.07.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Runkel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hantzsche, Walter, von Deutschland, in Ründeroth (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltebrand, Werner, von Winkel, in Ennetbaden, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3010905, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LOGISTIK HOLDING AG, in Zürich, CHE-101.158.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1712051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltebrand, Werner, von Winkel, in Ennetbaden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.