Reports for Luke Michael Hillier
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luke Michael Hillier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005743858, Commercial Registry Office Zug, (170)
Theodor Wille Intertrade GmbH in Liquidation, in Zug, CHE-110.298.787, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005430316).
Firma neu:
Theodor Wille Intertrade GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Theodor Wille Intertrade SARL) (Theodor Wille Intertrade LLC). Mit Beschluss vom 24.04.2023 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 08.03.2022 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.03.2022 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hillier, Luke Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Virginia Beach (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Wallace, Jason, amerikanischer Staatsangehöriger, in Virginia Beach (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brase, Dr. Peter, von Zug, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3379549, Commercial Registry Office Zug, (170)
Theodor Wille Intertrade GmbH, in Zug, CHE-110.298.787, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3047101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rai, Karan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Virginia Beach (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hillier, Luke Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Virginia Beach (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.