Reports for Werner Hess
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Hess
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005595380, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 42099 vom 21.10.2022 Landwirtschaftliche Genossenschaft Seen, in Winterthur, CHE-100.205.896, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Werner, von Wald ZH, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2788670, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Braunviehzuchtgenossenschaft Winterthur und Umgebung, in Winterthur, CH-020.5.900.284-9, Förderung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2000, S. 3068).
Firma neu:
Braunviehzuchtgenossenschaft Winterthur und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.04.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurter, Heinz, von Affoltern am Albis, in Wiesendangen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Werner, von Wald ZH, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kindhauser, Johann, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Bärtschi, Paul, von Sumiswald, in Thalheim an der Thur, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heer-Gmür, Eduard, von Malters, in Pfungen, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2234608, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Seen, in Winterthur, Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und die Hebung und Förderung der beruflichen Bildung ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 17 vom 28.01.1992, S. 389).
Postadresse neu:
Landwirtschaftliche Genossenschaft Seen, c/o Landi Elsau, St. Gallerstrasse 64, 8352 Räterschen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koblet, Fritz, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösli, Hans-Ulrich, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlüchter, Hans, von Schangnau BE, in Winterthur, Mitglied und Verwalter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Werner, von Wald ZH, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schlüchter, Peter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Ulrich, von Wald ZH, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ott, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Roland, von Winterthur, in Hofstetten ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.