Reports for Stephan Franz Herzog
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stephan Franz Herzog
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005444362, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Intertenpro AG, in Basel, CHE-103.624.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190699).
Domizil neu:
Bristenweg 29, 4054 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Peter, von Basel, in Vully-les-Lacs, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel];
Herzog, Stephan Franz, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Allschwil].
Publication number: 3797539, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Allgemeine Wohn- und Baugenossenschaft Basel (AWB), in Basel, CHE-103.848.352, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, Publ. 1830881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mumenthaler, Marcel, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten oder dem Kassier des Vorstandes;
Koller, Guido, von Grossdietwil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegglen, Rudolf, von Basel und Iseltwald, in Basel, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Vorstandes [bisher: Vizepräsident und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Vorstandes];
Herzog, Stephan Franz, von Basel, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoian, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6216160, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Intertenpro AG, in Basel, CH-270.3.003.652-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2005, S. 5, Publ. 3124922).
Statutenänderung:
16.05.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Management-, Consulting-, Treuhand-, Investment- und Immobilienbereich;
den Erwerb, Verkauf, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften sowie Import und Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 12.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli, Jürg, von Basel und Rothrist, in Liestal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Stephan Franz, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.