Reports for Anita Herrmann-Hausammann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anita Herrmann-Hausammann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005703987, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserverbund Region Bern AG, in Bern, CHE-103.944.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann-Hausammann, Anita, von Rohrbach, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thomann, Andreas, von Brienz (BE), in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fredrich, Bettina, von Küssnacht (SZ), in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Remund, Andreas, von Wohlen bei Bern, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004805103, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserverbund Region Bern AG, in Bern, CHE-103.944.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662216).
Statutenänderung:
09.01.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 47'610'000.00 [bisher: CHF 45'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 47'610'000.00 [bisher: CHF 45'000'000.00].
Aktien neu:
476'100 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 450'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 20.06.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Dora, von Messen, in Schüpfen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Markus, von Schüpfen, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Geiger, Roland Franz, von Steffisburg, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Roland, von Bremgarten bei Bern und Villigen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bremgarten bei Bern und Stilli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herrmann-Hausammann, Anita, von Rohrbach, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Huber, Markus, von Horw, in Frauenkappelen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Traber, Peter, von Thundorf, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5774014, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserverbund Region Bern AG, in Bern, CH-035.3.002.570-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 6, Publ. 5409690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax-Schwarz, Rita, von Seeberg, in Hinterkappelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frey, Walter, von Münsingen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moro, André, von Spiez, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Dora, von Messen, in Schüpfen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottenkamp Brantschen, Marcel, von Bürchen, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrmann-Hausammann, Anita, von Rohrbach, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.