Reports for René Werner Hermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Werner Hermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005901994, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MackHermann & Partner AG, in Rüschlikon, CHE-150.144.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, René, von Nesslau, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005655091, Commercial Registry Office Zug, (170)
PaLü Partner AG, in Zug, CHE-114.254.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005563122).
Statutenänderung:
19.12.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vornahme von Finanz- und Beratungsgeschäften aller Art, insbesondere die Tätigkeit als Verwalter von Kollektivvermögen gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. a FINIG, die Vermögensverwaltung auf eigene und fremde Rechnung, die Kapital- und Anlageberatung für private und juristische Personen sowie die Vornahme von Markt- und Finanzanalysen zum Zwecke der Anlageberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupert Herzog Treuhand und Revisions AG (CHE-108.412.648), in Salenstein, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Dr. Beatrix, österreichische Staatsangehörige, in Mäder (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osterwalder, Thomas Martin, von Thalwil, in Risch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, René, von Nesslau, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüdin, Christine, von Binningen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rosenberger, Thomas, von Zürich, in Neerach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005383084, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WERKBAU AG, in Affoltern am Albis, CHE-113.374.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, René, von Nesslau, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörgeli, André, von Meilen, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mörgeli, Barbara, von Langnau am Albis, in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.