Reports for Katja Barbara Herlach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Katja Barbara Herlach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004667672, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Rösli und Willy Frey-Salzmann-Stiftung, in Olten, CHE-446.725.707, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916769).
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht Solothurn, in Solothurn. Mit Verfügung der Stiftungsaufsicht Solothurn, in Solothurn, vom 25.06.2019 wurden die Mitglieder des Stiftungsrates im Handelsregister gestrichen und als Sachwalter Hans Peter Schild, von Grenchen, in Grenchen, mit Einzelunterschrift ernannt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rast, Christoph, von Zürich und Hochdorf, in Olten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin-Wyss, Charlotte, von Diegten, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herlach, Katja, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Hans Peter, von Grenchen, in Grenchen, Sachwalter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 984721, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Rösli und Willy Frey-Salzmann-Stiftung, in Olten, CH-241.7.012.014-6, bei Christoph Rast, Amthausquai 33, 4600 Olten, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
29.02.2008, 13.06.2013.
Zweck:
Jungen, finanziell bedürftigen Personen im Kanton Solothurn mit einem Stipendium ein Studium oder eine Ausbildung im Bereich der Künste an einer Universität, Fachhochschule oder gleichwertigen Institution zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Aufsichtsbehörde:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn. Die Errichtung der Stiftung erfolgt auf der Grundlage der letztwilligen Verfügung der Stifterin vom 29.02.2008.
Eingetragene Personen:
Rast, Christoph, von Zürich und Hochdorf, in Olten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin-Wyss, Charlotte, von Diegten, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herlach, Katja, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker & Partner AG (CH-249.3.003.252-4), in Däniken, Revisionsstelle.
Publication number: 5416386, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Rentsch-Stiftung, bisher in Olten, CH-249.7.000.386-1, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2008, S. 12, Publ. 4474738).
Urkundenänderung:
10.11.2009.
Sitz neu:
Wangen bei Olten.
Domizil neu:
bei Dr. Rudolf Rentsch, Allmendstrasse 46, 4612 Wangen bei Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SIGNORELLI TREUHAND, in Trimbach, Revisionsstelle;
Maurer, Alfred Samuel, von Schmiedrued, in Langendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herlach, Katja Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rentsch, Dr. Rudolf Georg, von Köniz, in Wangen bei Olten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates];
Schär, Dr. Friedrich, von Huttwil, in Olten, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schär, Dr. Friederich, Mitglied des Stiftungsrates];
Peltier, Marcel Louis, von Les Breuleux, in Wisen SO, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schluep-Probst, Manuela, von Nennigkofen, in Wangen bei Olten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SIGNORELLI TREUHAND AG, in Trimbach (CH-241.3.008.384-6), Revisionsstelle.