Reports for Alexander Herculeijns
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Herculeijns
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006061434, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Hertex AG, in Frauenfeld, CHE-107.946.976, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891849). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürer, Robert, von Waldkirch und Gaiserwald, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herculeijns, Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maute, Dr. Wolfgang, von Fischingen, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Illien, Marcel Kevin, von Vals, in Müllheim Dorf (Müllheim), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006035966, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
2N Invest AG, in Frauenfeld, CHE-394.783.339, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827963).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herculeijns, Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pfranger, Bruno, von Luzein, in Ettenhausen TG (Aadorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006029361, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Chiray Immobilien AG, in Felben-Wellhausen, CHE-109.463.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120467).
Statutenänderung:
29.04.2024.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
c/o Hertex AG, Maurerstrasse 2, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, das Planen, Erstellen und Umbauen von Ein- und Mehrfamilienhäusern, sowie deren Vermietung, Verwaltung und Veräusserung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Arthur, von Pfyn, in Lanterswil (Bussnang), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aerne, Margrit, von Ebnat-Kappel, in Lanterswil (Bussnang), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herculeijns, Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pfranger, Bruno, von Luzein, in Ettenhausen TG (Aadorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.