Reports for Christian Martin Herbst
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Martin Herbst
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006006552, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 3 vom 05.01.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 45 vom 02.01.2024 Shogai Consulting Marianne Herbst, in Basel, CHE-109.938.025, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2024, Publ. 1005926208).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbst, Christian, von Basel, in Binningen, mit Einzelunterschrift [nicht: Kommanditär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005759126, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gysin Asiko AG, in Böckten, CHE-327.073.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Ulrich, von Tecknau, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbst, Christian, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6810314, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Jauslin + Stebler Ingenieure AG, in Muttenz, CH-280.3.015.909-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, S. 0, Publ. 6736332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlimkowski, Beatrice, deutsche Staatsangehörige, in Neuenburg-Zienken (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbst, Christian, von Basel, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien.