Reports for Dr. Peter Hemmi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Peter Hemmi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004478105, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Forum angewandte Gerontologie, in Uetikon am See, CHE-113.966.786, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3689207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hemmi, Dr. Peter, von Trimmis, in Männedorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Michael, von Turbenthal, in Wetzikon (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1811997, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hemmi Immobilien AG, in Männedorf, CHE-100.625.815, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 29, Publ. 4859248).
Firma neu:
Hemmi Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.10.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hemmi, Dr. Peter, von Trimmis, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walder Kistler & Partner AG, Steuerrechts- und Treuhandgesellschaft (CHE-107.898.998), in Oetwil am See, Revisionsstelle [bisher: Walder Kistler & Partner AG, Steuerrechts- und Treuhandgesellschaft].
Publication number: 5630150, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Supercomputing Systems AG, in Zürich, CH-240.3.000.054-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2008, S. 26, Publ. 4685898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Reto, von Zell LU, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hemmi, Dr. Peter, von Trimmis, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cotting Revisions AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Oberentfelden, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Füglistaler, Franziska Monika, von Zürich, in Kilchberg ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle;
Bühler, Christof, von Masein, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Christian, von Erlenbach ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberli, Felix, von Altwis, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Stephan, von Langnau im Emmental, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.