Reports for Raphael Helbling
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Raphael Helbling
Holdings
Newest SOGC notifications: Raphael Helbling
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005588936, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Goldman Sachs International, London, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-110.644.317, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592555).
Hauptsitz in:
London (GB).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helbling, Raphael, von Rapperswil-Jona, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pintore, Jennifer Lee, britische Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meisberger, Lena, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005439750, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Keen Innovation AG, in Basel, CHE-410.935.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004658971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenrauch, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leber, Thomas-Arnold, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Raphael, von Rapperswil-Jona, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005434759, Commercial Registry Office Graubünden
Nash-Dom AG, in Davos, CHE-115.922.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005093476).
Firma neu:
Nash-Dom AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Raphael, von Rapperswil-Jona, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Mitglied [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].