Reports for Daniel Heinecke
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Heinecke
Newest SOGC notifications: Daniel Heinecke
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3121073, Commercial Registry Office Zug, (170)
Datacare GmbH, in Risch, CHE-108.471.237, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 31, Publ. 5152886).
Statutenänderung:
10.10.2016.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Rebenweg 8, 6331 Hünenberg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Gregor, von Risch, in Rotkreuz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 22'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinecke, Daniel, von Zug, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 22'000.00.
Publication number: 4245144, Commercial Registry Office Zug, (170)
Datacare GmbH, in Risch, CH-170.4.001.325-9, Entwicklung und Vertrieb von Software, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.1999, S. 6840).
Statutenänderung:
03.12.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinecke, Daniel, von Zug, in Rotkreuz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Gregor, von Risch, in Rotkreuz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 22'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.00].
Publication number: 3056302, Commercial Registry Office Zug, (170)
Gourmet-Grillers GmbH, Sitz Risch, CH-170.4.005.896-9.
Domizil:
Waldeggstrasse 30, 6343 Rotkreuz, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 04.10.2005.
Zweck:
Betrieb von Imbissständen sowie Handel mit Waren aller Art;
kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Snyman, Gregoire Eric, Heimat Beinwil (Freiamt), in Muri AG, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000;
Heinecke, Daniel, Heimat Zug, in Meierskappel, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000.