Reports for Markus Heimberg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Heimberg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6623604, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Heimberg AG, in Mellingen, CH-400.3.030.993-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2008, S. 1, Publ. 4687916).
Statutenänderung:
13.03.2012.
Sitz neu:
Niederwil AG.
Domizil neu:
Tannhof 13, 5524 Nesselnbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimberg, Markus, von Oberwil im Simmental, in Niederwil AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimberg-Friedli, Susanne Heidi, von Oberwil im Simmental und Lützelflüh, in Niederwil AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4687916, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Heimberg AG, in Mellingen, CH-400.3.030.993-8, Gheidstrasse 21, 5507 Mellingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.10.2008.
Zweck:
Reparatur und Handel mit Baumaschinen aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Darlehen gewähren sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 03.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Heimberg, Markus, von Oberwil im Simmental, in Niederwil AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heimberg-Friedli, Susanne Heidi, von Oberwil im Simmental und Lützelflüh, in Niederwil AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimberg, Franziska, von Oberwil im Simmental, in Niederwil AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimberg, Sandra, von Oberwil im Simmental, in Niederwil AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimberg, Reto, von Oberwil im Simmental, in Niederwil AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4684170, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wilcowa AG Baumaschinen, in Regensdorf, CH-020.3.928.715-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2007, S. 39, Publ. 4259136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimberg, Markus, von Oberwil im Simmental, in Niederwil AG, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder Geschäftsführer.