Reports for Armin Heim
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Armin Heim
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004816006, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Corporaziun Convict per giuventüna, in Zuoz, CHE-102.240.082, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4210109).
Firma neu:
Corporaziun Convict per giuventüna in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Filli, Claudio, von Zernez und Schiers, in Zuoz, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossrieder, Roman, von St. Antoni, in Zuoz, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heim, Armin, von Appenzell, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tarnuzzer, Ladina, von Samedan, in Bever, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bisaz, Alice, von Grossaffoltern, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6062266, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Corporaziun Convict per giuventüna, in Zuoz, CH-350.5.000.203-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2000, S. 7406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andina, Dr. Rinaldo, von Croglio TI, in Astano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Delnon, Jachen, von Zernez, in Zuoz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Uorschla,. von Tschierv und Hindelbank, in Tschierv, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Andri, Roman, von Müstair, in Müstair, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arquint, Romedi, von Zernez, in Chapella (S-chanf), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Badilatti, Luigi, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brogli, Thomas, von Zeiningen, in Zuoz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merz, Christian, von Basel und Aarau, in Zuoz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Picco, Hanni, von Churwalden, in Zuoz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rada, Orlando, von Poschiavo, in Li Curt (Poschiavo), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rauch, Men, von Bergün/Bravuogn, in Chapella (S-chanf), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rousette, Peter, von Santa Maria Val Müstair, Borgonovo (Stampa), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiwiller, Egon, von Waldkirch, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vasella, Mauro, von Poschiavo, in Li Curt (Poschiavo), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetsch, Anita, von Grabs, in Bondo, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Filli, Claudio, von Zernez und Schiers, in Zuoz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heim, Armin, von Appenzell, in Samedan, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Ganzoni, Ursina, von Celerina/Schlarigna, in Promontogno (Bregaglia), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kühne, Urs, von St. Gallen, in Müstair (Val Müstair), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pult, Uorschla, von Sent, in Ftan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Valär Treuhand (CH-350.1.002.536-8), in Zuoz, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Genossenschaft Center da dmura da students in Engiadina, in Z u o z , Mittelschülerkonvikt, Genossenschaft (SHAB Nr. 289 vom 11.12.1985, S. 4645).
Statutenänderung:
29.10.1999.
Firma neu:
Corporaziun Convict per giuventüna.
Domizil neu:
Convict per giuventüna, 7524 Zuoz.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt auf gemeinnütziger und uneigennütziger Basis den Bau und den Betrieb eines Konviktes für Mittelschüler und Mittelschülerinnen sowie für Lehrlinge und Lehrtöchter, in erster Linie aus dem Engadin und den angrenzenden Talschaften.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parli, Rico, von Sta. Maria i.M. und Tamins, in Zuoz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pitsch, Aldo, von Tschierv, in Zuoz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badilatti-Kron, Eveline, von Poschiavo und Zuoz, in Zuoz, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andri, Peder, von Müstair, in Müstair, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bezzola, Dr. Gian Andri, von Zernez, in Zuoz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Calzoni, Armando, von Brusio, in Le Prese Gde. Poschiavo, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Camichel, Reto, von Riein, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dolfi, Valerie, von Stampa, in Scuol, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kromer-Zala, Savina, von Brusio, in Poschiavo, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Largiadèr, Mirtha, von Sta. Maria i.M., in Sta. Maria i.M. Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurizio, Remo, von Vicosoprano, in Vicosoprano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Parolini, Monique, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Dr. Heinrich, von Richterswil, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spreiter, Mengia, von Castasegna, in Castasegna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Toutsch, Oswald, von Zernez, in Tschierv, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vital, Claudio, von Scuol und Sent, in Sent, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walther, Christian, von Riein, in Hirzel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zender, Ambrosi, von Zuoz, in Zuoz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delnon, Jachen, von Zernez, in Zuoz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schucan, Luzi, von Zuoz und St. Gallen, in Zuoz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Uorschla,. von Tschierv und Hindelbank, in Tschierv, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Andri, Roman, von Müstair, in Müstair, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arquint, Romedi, von Zernez, in Chapella (S-chanf), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Badilatti, Luigi, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brogli, Thomas, von Zeiningen, in Zuoz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heim, Armin, von Appenzell, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurizio, Ugo, von Vicosoprano, in Stampa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merz, Christian, von Basel und Aarau, in Zuoz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Picco, Hanni, von Churwalden, in Zuoz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rada, Orlando, von Poschiavo, in Li Curt (Poschiavo), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rauch, Men, von Bergün/Bravuogn, in Chapella (S-chanf), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rousette, Peter, von Santa Maria Val Müstair, Borgonovo (Stampa), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiwiller, Egon, von Waldkirch, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vasella, Mauro, von Poschiavo, in Li Curt (Poschiavo), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetsch, Anita, von Grabs, in Bondo, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.