Reports for Hans Hehlen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Hehlen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2256033, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Alterssiedlung Erlenbach, in Erlenbach ZH, CHE-103.310.957, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, Publ. 926875).
Firma neu:
Genossenschaft Alterssiedlung Erlenbach in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11. Mai 2015 per 30. Juni 2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Alfred, von Laupen, in Erlenbach ZH, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in , in Erlenbach ZH, Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häsler Zweifel, Jacqueline, von Männedorf, in Erlenbach ZH, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hehlen, Hans, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied der Verwaltung und Quästor und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Quästor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Treuhandbüro Willi Wetli (CHE-108.614.241), in Erlenbach ZH, Revisionsstelle [bisher: Treuhandbüro Willi Wetli CH-020.1.012.657-9)].
Publication number: 3766040, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Alterssiedlung Erlenbach, in Erlenbach ZH, CH-020.5.900.507-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2004, S. 15, Publ. 2279826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Heidi, von Erlenbach ZH und Frauenfeld, in Erlenbach ZH, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kropf, Remo, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hehlen, Hans, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deuber, Walter genannt Walo, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3127726, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hans Hehlen GmbH Steil- und Flachbedachungen, in Erlenbach ZH, CH-020.4.020.100-8, Betrieb eines Dachdeckergeschäftes, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 07.06.1999, S. 3792).
Statutenänderung:
10.10.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hehlen, Hans, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Hehlen, Ingeborg, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Hans Friedrich, von Niederurnen, in Erlenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Leuzinger, Monika, von Glarus, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.