Reports for Karin Hegar Stark
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Karin Hegar Stark
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6882344, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Alterszentrum Am Bachgraben Allschwil/Schönenbuch, in Allschwil, CH-280.7.914.632-1, Stiftung (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2012, S. 0, Publ. 6714272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber-Buser, Monika, von Basel, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerspacher, Karl, von Basel, in Allschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hegar Stark, Karin, von Schönenbuch, in Schönenbuch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Dieter, von Bubendorf, in Diegten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greiner, Ruth, von Basel, in Allschwil, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knubel, André, von Zweisimmen, in Schönenbuch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Maurer, Felix, von Basel, in Allschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärtsch, Andreas, von Chur und Furna, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Dr. Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Rosmarie, von Langnau im Emmental, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weyermann, Ulrich, von Wynigen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4794784, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Alterszentrum Am Bachgraben Allschwil/Schönenbuch, in Allschwil, CH-280.7.914.632-1, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2008, S. 4, Publ. 4361246).
Urkundenänderung:
12.03.2008.
Zweck neu:
Errichtung und Führung eines Alters- und Pflegeheimes;
Errichtung und Vermietung von Alterswohnungen sowie Errichtung und Führung anderer Einrichtungen zum Zweck der Betreuung von pflegebedürftigen Menschen auf dem Platze Allschwil.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Christoph, von Root, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumgartner, Heinz, von Oberriet SG, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brügger, Heidi, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holzer Gadola, Monika, von Schlans, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Märky, Alice, von Zürich, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nüssli, Nicole, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willimann, Anton, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegar Stark, Karin, von Schönenbuch, in Schönenbuch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Pfister, Dieter, von Bubendorf, in Diegten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4361246, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Alterszentrum Am Bachgraben Allschwil/Schönenbuch, in Allschwil, CH-280.7.914.632-1, Stiftung (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2007, S. 6, Publ. 3947736).
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Schneuwly, Sabine, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Heinz, von Basel, in Schönenbuch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegar Stark, Karin, von Schönenbuch, in Schönenbuch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zamengo, Sandro, von Rossa, in Allschwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Jacke, Constanze, deutsche Staatsangehörige, in Münstertal (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny-Holderegger, Urs, von Basel, in Allschwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung];
Häusermann, Philipp, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.