Reports for Urs Heer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Heer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004861336, Commercial Registry Office Glarus
GEKA-Management Verlags AG, in Glarus, CHE-103.937.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Urs, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5441036, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Segel- und Motorbootclub Glarnerland und Walensee, bisher in Niederurnen, CH-160.6.003.317-2, Verein (SHAB Nr. 8 vom 12.01.1996, S. 228).
Statutenänderung:
13.03.2009.
Sitz neu:
Glarus.
Domizil neu:
c/o Erich Fischli, lic.rer.pol., Gemeindehausplatz 3, 8750 Glarus.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilg, Thomas, von Salenstein, in Mühlehorn, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Heer, Urs, von Glarus, in Glarus, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Füllemann, Manuela, von Weesen, in Zürich, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küttel, Josef, von Gersau, in Mühlehorn, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Blumer, Lilly, von Netstal, in Netstal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofstetter-Busenhart, Bruno, von Niederurnen und Schänis, in Niederurnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Martin, von Ennenda, in Weesen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Beat, von Näfels, in Filzbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fischli, Erich, von Näfels, in Oberurnen, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Kubli, Hans-Ruedi, von Netstal, in Mollis, Mitglied und Aktuar, mit Einzelunterschrift;
Leuzinger, Florian, von Mollis, in Mollis, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Blumer, Jakob, von Glarus, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Hans Rudolf, von Romanshorn, in Weesen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 852032, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Maline AG, in Glarus, Tätigung von Handels- und kommerziellen Finanzgeschäften aller Art im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.1999, S. 4968).
Firma neu:
Maline AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2003 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Fidusa A.G., Landstrasse 44, 8750 Glarus.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Urs, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidusa A.G., in Glarus, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.