Reports for Peter Hediger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Hediger
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Hediger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005633058, Commercial Registry Office Zug, (170)
Grob Textile AG, in Baar, CHE-101.113.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024388).
Statutenänderung:
01.12.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Crowe Curator Tax AG Zweigniederlassung Zug, Industriestrasse 7, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Peter, von Reinach AG, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Albstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wang, Markus, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wädenswil und Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1041819, Commercial Registry Office Zug, (170)
Testriwa AG, in Baar, CH-320.3.036.778-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 988561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindner, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Albstadt-Ebingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kienast, Dr. Peter J., von Zürich, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Peter, von Reinach AG, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karle, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Bisingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Block, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Balingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wang, Markus, von Wädenswil und Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6565272, Commercial Registry Office Zug, (170)
Grob Horgen Holding AG, Baar, in Baar, CH-170.3.023.135-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2008, S. 18, Publ. 4350036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kienast, Dr. Peter J., von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Block, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Balingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wang, Markus, von Wädenswil und Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Peter, von Reinach AG, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.