Reports for Daniel Martin Hauri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Martin Hauri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005424971, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Mescola GmbH, bisher in Nottwil, CHE-115.597.412, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610499).
Statutenänderung:
04.03.2022.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
c/o Disa Elektro AG, Kägiswilerstrasse 33, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Management für Eichungen von Geleisebrückenwaagen in der ganzen Schweiz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann Patente, Rechte und Lizenzen erwerben, verwerten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Guido, von Nebikon und Dagmersellen, in Sachseln, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Daniel, von St. Gallen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liem, Roland, von Oberdorf (NW), in Stans, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Gabriel, von Reitnau, in Schönholzerswilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004748820, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NEUE WERKSTATT AG, in Winterthur, CHE-109.107.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004603901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenkel, Philippe, von Diemerswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Daniel Martin, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004610499, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Mescola GmbH, in Nottwil, CHE-115.597.412, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2010, S.9, Publ. 5596822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärli, Kurt, von Luzern, in Nottwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Disa Elektro AG (CHE-101.758.376), in Sarnen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Bachmann, Guido, von Nebikon und Dagmersellen, in Sachseln, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Daniel, von St. Gallen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.