Reports for René Robert Elvezio Richard Hauke
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Robert Elvezio Richard Hauke
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005537374, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RUAG Ammotec Schweiz AG, in Winterthur, CHE-108.169.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005473983).
Statutenänderung:
02.08.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quabba, Angelo Roberto, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich-Schwerzmann, Sarah, von Zug, in Erlenbach (ZH), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferber, Dr. Christian Marcus, von Zug, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckert, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Creußen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauke, René Robert Elvezio Richard, von Bellinzona, in Losone, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moschini, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2713447, Commercial Registry Office Ticino, (501)
VinoViva Sagl, in Losone, CHE-306.609.394, società a garanzia limitata (FUSC no. 41 del 02.03.2015, Pubbl. 2017637).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Dandrea, Yvano, da Serravalle, in Bellinzona, con procura collettiva a due con un gerente;
Gilardi, Gabriele, da Gambarogno, in Muralto, con procura collettiva a due con un gerente;
Hauke, René Robert Elvezio Richard, da Gudo, in Losone, con procura collettiva a due con un gerente.
Publication number: 2017637, Commercial Registry Office Ticino, (501)
VinoViva Sagl, in Losone, CHE-306.609.394, società a garanzia limitata (FUSC no. 230 del 26.11.2012, Pubbl. 6947530).
Nuovo recapito:
Via Locarno 9, 6616 Losone.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Beyeler, Marcel, da Schwarzenburg, in Losone, socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00 [finora: socio e gerente con firma individuale];
Arnaboldi Beyeler, Giada Francesca, da Ascona, in Losone, gerente, con firma individuale;
Dandrea, Yvano, da Serravalle, in Bellinzona, con procura collettiva a due con un gerente;
Gilardi, Gabriele, da Gambarogno, in Muralto, con procura collettiva a due con un gerente;
Hauke, René Robert Elvezio Richard, da Gudo, in Losone, con procura collettiva a due con un gerente.