Reports for Peter Haug
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Haug
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Haug
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6667282, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss IT Professional AG, in Hettlingen, CH-020.3.035.345-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2011, S. 0, Publ. 6450164). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kieslich, Robert, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Senn, Markus, von Uttigen, in Hettlingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Spielmann, Matthias, von Niedergösgen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mora Treuhandberatung GmbH (CH-020.4.018.395-4), in Winterthur, Revisionsstelle;
Bächi, Stephan, von Neftenbach, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haug, Peter, von Heiden, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Beat, von Kappel am Albis, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3680722, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Paninfo AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.919.535-8, Dienstleistungen auf dem Gebiet der EDV, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2006, S. 23, Publ. 3418812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Peter, von Heiden, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2569364, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Paninfo AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.919.535-8, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2004, S. 21, Publ. 2493020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carisch, Thomas, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Alfred, von Oberlangenegg, in Bettlach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Peter, von Heiden, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ott, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lemp, Daniel Herbert, von Wynau, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trenner, René, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfyn, mit Kollektivprokura zu zweien.