Reports for Madeleine Haueter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Madeleine Haueter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004758137, Commercial Registry Office Berne, (36)
axa küchen ag, in Steffisburg, CHE-109.067.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3813887).
Statutenänderung:
28.10.2019.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, An- und Verkauf sowie Montage von Kücheneinrichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften sowie die Ausführung aller weiteren Tätigkeiten irgendwelcher Art, die damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 28.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
unico thun ag (CHE-107.680.927), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haueter, Madeleine, von Langnau im Emmental, in Steffisburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thun, Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Andreas, von Rüschegg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Ernst, von Rüschegg, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thun, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Adecco Human Resources AG, in Thun, Personalberatung, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2001, S. 2974).
mit Hauptsitz in:
Lausanne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haueter, Madeleine, von Langnau im Emmental, in Gwatt (Thun), mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
axa küchen ag, in S t e f f i s b u r g , c/o Yvonne Müller, Schwandenbadstrasse 12, 3612 Steffisburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.05.2001.
Zweck:
Planung, An- und Verkauf sowie Montage von Kücheneinrichtungen. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 300'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.-.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag v. 25.5.01 mit Inventar übernimmt die Gesellschaft 1 Pw Rover 420 i, 1 Anhänger Franceschini F30, Maschinen,Werkzeug, Büromöbel und -geräte zum Preis von total CHF 18'000.-, wofür der Sacheinleger Ernst Ammann 18 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.- erhält.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Haueter, Madeleine, von Langnau im Emmental, in Thun, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Ernst, von Rüschegg, in Thun, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Haueter, Susanne, von Langnau im Emmental, in Brütten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
unico thun ag, in Thun, Revisionsstelle.