Reports for Max Haudenschild
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Haudenschild
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005584621, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Spitex Suhrental Plus, in Muhen, CHE-113.805.628, Verein (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005521054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Regina, von Reitnau, in Reitnau, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Andreas, von Oberthal, in Moosleerau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haudenschild, Max, von Niederbipp, in Oberentfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Hans Peter, von Meisterschwanden, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lämmli, Matthias, von Reitnau, in Schöftland, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Süess, Manuel, von Ruswil, in Suhr, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Babette, deutsche Staatsangehörige, in Kölliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3221863, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Spitex Suhrental Plus, in Muhen, CHE-113.805.628, Verein (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1352155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engler, Hermann Otto, von Basel, in Oberentfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüscher, Markus, von Uerkheim, in Uerkheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Jakob, von Densbüren, in Schöftland, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haudenschild, Max, von Niederbipp, in Oberentfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1656525, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Altersheim Oberentfelden, in Oberentfelden, CHE-108.026.765, Stiftung (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6635408).
Urkundenänderung:
12.02.1991, 10.06.2014.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haudenschild, Max, von Niederbipp, in Oberentfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donzé, Beatrix, von Lyss, in Unterentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walti, Jürg, von Dürrenäsch, in Oberentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Conrad Michael, von Oberentfelden, in Unterentfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Walther, Conrad , Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Huckele-Rigoni, Petra, von Oberentfelden, in Oberentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Fabian Philippe, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berger, Rudolf, von Basel, in Oberentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.