Reports for Peter Paul Hasler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Peter Paul Hasler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3925611, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Hasler Ingenieure usic gmbh, in Muttenz, CHE-195.194.676, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6766544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Peter René, von Ochlenberg, in Buus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Peter Paul, von Basel und Hellikon, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6766544, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Hasler Ingenieure usic gmbh, in Muttenz, CH-280.4.015.973-9, Fichtenhagstrasse 4, 4132 Muttenz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Entwicklung, Planung, Bauleitung und Abnahmen von Haustechnikanlagen in den Bereichen Elektro, Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär, Bauphysik, Umwelttechnik in den Bereichen Blockheizkraftwerke, Wärmekraftkopplung, Fernheizung, Wärmerückgewinnung, Solar- und Photovoltaik für Industrie und Wohnungsbau. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 09.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hasler, Peter Paul, von Basel und Hellikon, in Muttenz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Staub, Peter René, von Ochlenberg, in Buus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5570580, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Hasler & Partner Ingenieure usic gmbh, in Muttenz, CH-280.4.006.941-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2005, S. 5, Publ. 3050952).
Statutenänderung:
25.03.2010.
Domizil neu:
Fichtenhagstrasse 4, 4132 Muttenz. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lilik Hasler, Monika, ungarische Staatsangehörige, in Muttenz, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Peter Paul, von Basel, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--].