Reports for Mirco Rodolfo Hasler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Mirco Rodolfo Hasler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005757791, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rieder Immobilien AG, in Langenthal, CHE-110.044.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913527).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Mirco Rodolfo, von Walkringen, in Thunstetten, mit Einzelprokura.
Publication number: HR02-1005478499, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Arlewo AG, in Luzern, CHE-108.022.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Mirco, von Walkringen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Sabrina, von Thal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holdener, Beatrice, von Unteriberg, in Ingenbohl, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Patrick, von Beromünster, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Ivo, von Inwil und Ettiswil, in Inwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Christoph, von Sursee, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russo, Daniel, von Thierachern, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städelin, Daniela, von Meggen, in Ebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Aurèle, von Habkern, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005444029, Commercial Registry Office Berne, (36)
Markus Hasler GmbH, in Thörigen, CHE-112.747.135, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2013, S.0, Publ. 1159769).
Statutenänderung:
30.03.2022.
Sitz neu:
Bannwil.
Domizil neu:
Hölzlistrasse 1, 4913 Bannwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 31.01.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung zwei Lieferwagen VW T4, Jg. 2000 und VW Typ 2, Jg. 1987 sowie einen Personenwagen Fiat Tempra, Jg. 1992, zum Preis von insgesamt höchstens CHF 15'600.-- zu übernehmen.]. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Mirco Rodolfo, von Walkringen, in Luzern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Hasler, Mirco, in Madiswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].