Reports for Regula Hartmann-Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Regula Hartmann-Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7016968, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Hadro AG, in Arbon, CH-440.3.006.239-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2005, S. 17, Publ. 3171220).
Statutenänderung:
10.01.2013.
Firma neu:
HAREMA AG.
Domizil neu:
Textilstrasse 2, 9320 Arbon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau von Formen und Werkzeugen und die Vermietung von Maschinen für den Werkzeugbau sowie die Erbringung von branchenbezogenen Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Insbesondere kann sie Rechte, Patente und Lizenzen erwerben, verwerten und veräussern. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Weiter kann die Gesellschaft Grundstücke erstellen, erwerben, belasten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 21.12.1992 ist aufgehoben worden.] [bisher: Die Gesellschaft beabsichtigt nach erfolgter Gründung gemäss Vereinbarung vom 16.11.1992, von der Aktiengesellschaft Adolph Saurer, in Arbon, Maschinen, Werkzeuge, Einrichtungen, Mobilien, Roh- und Hilfsmaterial von CHF 280'000.-- zu übernehmen. Ferner übernimmt die Gesellschaft von den Gründern einen Leasingvertrag vom 04.12.1992, Maschinen im Betrag von CHF 157'000.--, welcher mit der Lisca Leasing AG, in St. Gallen, eingegangen wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
[aufgehoben]. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 10.01.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Konrad, von Alt St. Johann, in Freidorf TG (RoggwilTG), mit Einzelprokura;
TWS Confides, in Tägerwilen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann-Meier, Regula, von Altstätten, in Neukirch (Egnach), mit Einzelunterschrift.