Reports for Maja Hartmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Maja Hartmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Maja Hartmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006094016, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Manik Home AG, in Aarau, CHE-249.987.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506925).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Maja, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Podvinec, Nikola, von Allschwil, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gretler, Urs, von Kallern, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005431448, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Radio- und Fernsehgenossenschaft Basel (RFB), in Basel, CHE-101.677.654, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn Aeberhard, Sonja, von Wildhaus-Alt St. Johann und Jegenstorf, in Basel, Mitglied der Verwaltung und staatliche Delegierte, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartenstein Vettiger, Ursula Maria, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschi, Nora, von Dürrenäsch, in Basel, Mitglied der Verwaltung und staatliche Delegierte, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wegmüller, Corinne, von Wädenswil, in Luzern, Mitglied der Verwaltung und staatliche Delegierte, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartmann, Maja, von Basel, in Riehen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005276531, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Vischer Vettiger Hartmann AG, in Basel, CHE-110.089.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3941109).
Statutenänderung:
05.08.2021.
Firma neu:
bom! communication AG.
Domizil neu:
Elisabethenanlage 7, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vischer, Oliver, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vettiger, Lorenz, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meili, Hans Heinrich, von Knonau, in Arisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Maja, von Basel, in Riehen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schär, Michael, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.