Reports for Jelle Hartmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jelle Hartmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2071001, Commercial Registry Office Berne, (36)
Nufer Medical AG, in Bern, CHE-106.962.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, Publ. 6177334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CTM Treuhand AG (CH-035.3.033.445-3), in Bern, Revisionsstelle;
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiest, Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Hechingen-Boll (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Flühli LU (Flühli), mit Einzelprokura [bisher: in Thörishaus (Köniz)];
BMO Revision AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Publication number: 6177334, Commercial Registry Office Berne, (36)
Nufer Medical AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.003.101-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S. 4, Publ. 5023028).
Statutenänderung:
17.05.2011.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Morgenstrasse 148, 3018 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Urfer, Daniel, von Thierachern, in Hünibach (Thun), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünibach (Gde. Thun), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Thörishaus (Köniz), mit Einzelprokura [bisher: in Neuenegg].
Publication number: 3482238, Commercial Registry Office Berne, (36)
Nufer Medical AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.003.101-9, Handel mit und Instandstellung von medizinischen Apparaten, sowie Entwicklung, Fabrikation und Installation von medizinisch technischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2005, S. 3, Publ. 2939924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barzisa, Piero, von Genève, in Arzier, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Epesses, Präsident];
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Neuenegg, mit Einzelprokura [bisher: in Schüpfen].