Reports for Gotthilf Hartmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gotthilf Hartmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005012367, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Erhaltung Rank Eglisau, in Eglisau, CHE-104.387.715, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, S.0, Publ. 2935319).
Firma neu:
Genossenschaft Erhaltung Rank Eglisau in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.10.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Gotthilf, von Eglisau, in Eglisau, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hangartner, Walter, von Eglisau, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4025533, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hartmann Schreinerei und Innenausbau AG, in Eglisau, CHE-103.455.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3808049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Gotthilf, von Eglisau, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3719537, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BVG-Sammelstiftung Swiss Life, in Zürich, CHE-109.717.323, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Thomas, von Seeberg, in Muhen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altenburger, Rosemarie, von Zürich, Pfyn und Saanen, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Peter, von Wängi, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guidi, Deborah, von Osogna, in Mühlau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartmann, Gotthilf, von Eglisau, in Eglisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nägeli, Martin, von Zürich, in Buttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli-Sgier, Patricia, von Brislach und Andiast, in Bonaduz, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bailer Caduff, Brigitte, von Rüti (ZH), in Rapperswil-Jona, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolliger, Sylvie, von Fischenthal, in Obfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cansu, Isa, von Wangen bei Olten, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüttimann, Beatrice, von Abtwil, in Affeltrangen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmann-Tobler, Irene, von Hagenbuch, in Hüntwangen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grisenti, Claudio, von Elgg, in Andelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Ivy, von Buch am Irchel, in Niederweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.