Reports for Edwin Hartmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Edwin Hartmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004646103, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Architekturbüro Hartmann AG, in Möriken-Wildegg, CHE-108.006.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, Publ. 2457569).
Firma neu:
Architekturbüro Hartmann AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.05.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Mark, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Ralph, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Edwin, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2457569, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Architekturbüro Hartmann AG, in Möriken-Wildegg, CHE-108.006.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, Publ. 5548144).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Mark, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Edwin, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hartmann, Ralph, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2352355, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Unteräsch AG, in Möriken-Wildegg, CHE-114.726.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.128 vom 06.07.2010, Publ. 5711250).
Domizil neu:
c/o Architekturbüro Hartmann AG, Aarauerstrasse 2a, 5103 Wildegg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüpold, Thomas, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Edwin, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].