Reports for Hans-Hermann Harjes
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans-Hermann Harjes
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3342919, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rheinmetall Swiss SIMTEC AG, in Thun, CHE-114.734.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2978177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Hans-Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Weyhe (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harjes, Hans-Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Weyhe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walther, Johann, von Wohlen bei Bern, in Belp, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1538081, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss SIMTEC AG, in Thun, CHE-114.734.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1096961).
Statutenänderung:
28.05.2014.
Firma neu:
Rheinmetall Swiss SIMTEC AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quade, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harjes, Hans-Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Weyhe (DE), Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kreisel, Jendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Achim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
WISTAG Revision AG (CHE-104.019.565), in Thun, Revisionsstelle [bisher: WISTAG Revision AG (CH-092.3.001.181-8)].
Publication number: 6402978, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss SIMTEC AG, in Thun, CH-036.3.044.113-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2011, S. 4, Publ. 6004960).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Hans-Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Weyhe (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quade, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Christoph, von Grindelwald, in Steffisburg, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Harjes, Hans-Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Weyhe (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Hans-Rudolf, von Affoltern im Emmental, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].