Reports for Aslan Leon Harari Mansur
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Aslan Leon Harari Mansur
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005538901, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Axxets Management (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-281.354.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2021, Publ. 1005249545).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupin, Elizabeth Rosa, von Muttenz, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Esrubilsky, Yair, amerikanischer Staatsangehöriger, in Davie FL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harari Mansur, Aslan Leon, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexiko Stadt (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krucker, Leonardo, von Niederhelfenschwil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wakszol, Isaac, amerikanischer Staatsangehöriger, in Miami FL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mercurio, Esteban Nahuel, deutscher Staatsangehöriger, in Jestetten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Imhof, Pablo Andreas, von Buchholterberg, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blanco, Alexander, von Zürich, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1005249545, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Axxets Management (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-281.354.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153340).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leupin, Elizabeth Rosa, von Muttenz, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Esrubilsky, Yair, amerikanischer Staatsangehöriger, in Davie FL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Harari Mansur, Aslan Leon, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexiko Stadt (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Leonardo Krucker oder Elizabeth Rosa Leupin];
Krucker, Leonardo, von Niederhelfenschwil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yair Esrubilsky oder Aslan Leon Harari Mansur oder Isaac Wakszol];
Wakszol, Isaac, amerikanischer Staatsangehöriger, in Miami FL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Leonardo Krucker oder Elizabeth Rosa Leupin].
Publication number: HR02-1004701945, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Axxets Management (Schweiz) AG, in Wädenswil, CHE-281.354.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004494981).
Statutenänderung:
09.08.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Selnaustrasse 5, 8001 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leupin, Elizabeth Rosa, von Muttenz, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Esrubilsky, Yair, amerikanischer Staatsangehöriger, in Davie FL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Harari Mansur, Aslan Leon, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexiko Stadt (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Leonardo Krucker oder Elizabeth Rosa Leupin;
Krucker, Leonardo, von Niederhelfenschwil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yair Esrubilsky oder Aslan Leon Harari Mansur oder Isaac Wakszol [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wakszol, Isaac, amerikanischer Staatsangehöriger, in Miami FL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Leonardo Krucker oder Elizabeth Rosa Leupin.