Reports for Sita Hambörger
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sita Hambörger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005273651, Commercial Registry Office Berne, (36)
HCH Heinrich Cronau AG, in Lenk, CHE-103.193.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026422).
Firma neu:
HCH Heinrich Cronau AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.07.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unbehaun, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Neunkirchen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Staudenmann, Heinz, von Guggisberg, in Stettlen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wölfl, Helmut, von Steffisburg, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hambörger, Sita, deutsche Staatsangehörige, in Neunkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005026422, Commercial Registry Office Berne, (36)
HCH Heinrich Cronau AG, in Lenk, CHE-103.193.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, Publ. 3120755).
Statutenänderung:
14.10.2020.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unbehaun, Doris, deutsche Staatsangehörige, in Neunkirchen (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unbehaun, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Neunkirchen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staudenmann, Heinz, von Guggisberg, in Stettlen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wölfl, Helmut, von Steffisburg, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hambörger, Sita, deutsche Staatsangehörige, in Neunkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.