Reports for Agron Halilaj
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Agron Halilaj
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3135427, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Taxizentrale Basilea AG, in Basel, CHE-408.489.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halilaj, Agron, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Andreas, kosovarischer Staatsangehöriger, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2787793, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Taxizentrale Basilea GmbH, in Basel, CHE-408.489.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488349).
Statuten neu:
08.04.2016.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht, wobei alle 80 Stammanteile zu CHF 100.00 durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 80'000.00 liberiert wurden und wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.04.2016 und Bilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 132'470.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'549.20 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Taxizentrale Basilea AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Andreas, kosovarischer Staatsangehöriger, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Berisha, Driton, von Winterthur, in Obermumpf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Krasniqi, Bekim, von Berikon, in Prishtina (XZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Krasniqi, Arton, von Frenkendorf, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halilaj, Agron, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Markert, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.